FLAKE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11
Código Postal 28027
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social FLAKE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE FLAKE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE FLAKE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BGT AUDITORES SL | Auditor | 16/11/2009 | 18/11/2022 |
CACEIS BANK SPAIN SA | EntidDeposit | 03/09/2015 | 18/11/2022 |
CALMA ADVISORS SL | Auditor | 02/09/2010 | 18/11/2022 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 24/09/2013 | 18/11/2022 |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Apoderado | 13/06/2022 | 18/11/2022 |
Jul Vernet Marta | Consejero | 11/09/2015 | 18/11/2022 |
Palomo Baronet Teresa | Consejero | 11/09/2015 | 18/11/2022 |
Rodriguez Arranz Susana | Apoderado | 18/11/2022 | |
Rojo Rivera Maria Elena | Vicesecretario No Consejero | 19/05/2021 | 18/11/2022 |
RSM SPAIN AUDITORES SLP | Auditor | 27/11/2018 | 18/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE FLAKE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Liquidador Suplente
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 169, S 8, H M 287265, I/A 30 (18/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-225-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 168, S 8, H M 287265, I/A 29 (13/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-116-28
Auditor
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 168, S 8, H M 287265, I/A 28 (11/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-201-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 168, S 8, H M 287265, I/A 27 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 168, S 8, H M 287265, I/A 27 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-98-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16813 , F 167, S 8, H M 287265, I/A 26 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-2-28