PALAU POVEDA JAIME
Informe ejecutivo de PALAU POVEDA JAIME
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PALAU POVEDA JAIME
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL | Administrador Unico | 07/08/2009 | 20/09/2013 |
PROMOCIONES LAWTON SL | Presidente | 11/10/2012 | |
PROMOCIONES LAWTON SL | Consejero | 11/10/2012 | |
PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL | Administrador Solidario | 28/04/2009 | 07/08/2009 |
VINCULACIONES DE PALAU POVEDA JAIME
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALAU POVEDA JAIME
Consejero
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
- Jareño Huerta Jaime
- Palau Poveda Jaime
Presidente
- Palau Poveda Jaime
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578, L 3882, F 220, S 8, H V 70814, I/A 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-46
Administrador Unico
- Palau Poveda Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
Administrador Solidario
- EMARA INVERSIONES EMPRESARIALES SL
- Palau Poveda Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
Administrador Solidario
- EMARA INVERSIONES EMPRESARIALES SL
- Palau Poveda Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 3 (28/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-86-46
Información de PALAU POVEDA JAIME
Mostramos los datos de PALAU POVEDA JAIME que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALAU POVEDA JAIME, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos