DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
Informe ejecutivo de DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES LAWTON SL | Administrador Unico | 11/10/2012 | |
COROLLA POWER 1 SL | Consejero Delegado | 27/01/2009 | |
COROLLA POWER 4 SL | Consejero Delegado | 12/01/2009 | |
COROLLA POWER 2 SL | Consejero Delegado | 09/01/2009 | |
COROLLA POWER 3 SL | Consejero Delegado | 07/01/2009 |
VINCULACIONES DE DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
Empresa: PROMOCIONES LAWTON SA
Administrador Unico
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Empresa: PROMOCIONES LAWTON SA
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Consejero
- Cervera Martinez Jose Miguel
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
- Jareño Huerta Jaime
Presidente
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Administrador Unico
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578, L 3882, F 220, S 8, H V 70814, I/A 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-46
Consejero
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
- Jareño Huerta Jaime
- Palau Poveda Jaime
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6578, L 3882, F 220, S 8, H V 70814, I/A 9 (11/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-204-46
Empresa: MESSINA ASSET MANAGEMENT SICAV
Liquidador Solidario
- Aznar Unzu Miguel
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
- Jareño Huerta Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17740 , F 141, S 8, H M 305730, I/A 16 (11/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-224-28
Empresa: PROMOCIONES LAWTON SA
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 105, S 8, H V 40186, I/A 17 (13/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-14-46
Empresa: COROLLA POWER 1 SL
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8682, L 5969, F 97, S 8, H V 121912, I/A 3 (27/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-24-46
Empresa: COROLLA POWER 4 SL
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8682, L 5969, F 91, S 8, H V 121911, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-46
Empresa: COROLLA POWER 2 SL
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8682, L 5969, F 103, S 8, H V 121913, I/A 3 (09/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-12-46
Empresa: COROLLA POWER 3 SL
Consejero Delegado
- De Kok Charlotte Catharina Johanna
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8682, L 5969, F 109, S 8, H V 121914, I/A 3 (07/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-10-46
Información de DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA
Mostramos los datos de DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE KOK CHARLOTTE CATHARINA JOHANNA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos