PROMOCIONES LAWTON SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Joan D'Àustria, 4
Código Postal 46002
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social PROMOCIONES LAWTON SA
CIF A96390257
Capital Social 5082140.56 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Página Web www.promocioneslawton.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único De Kok Charlotte Catharina Johanna
VINCULACIONES DE PROMOCIONES LAWTON SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROMOCIONES LAWTON SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
De Kok Charlotte Catharina Johanna | Administrador Unico | 23/10/2012 | 29/12/2017 |
Jareño Huerta Jaime | Apoderado | 02/03/2016 | 29/12/2017 |
Cervera Martinez Jose Miguel | Consejero | 23/10/2012 | |
De Kok Charlotte Catharina Johanna | Presidente | 23/10/2012 | |
De Kok Charlotte Catharina Johanna | Consejero | 23/10/2012 | |
De Kok Charlotte Catharina Johanna | Consejero Delegado | 13/01/2010 | 23/10/2012 |
Jareño Huerta Jaime | Secretario | 23/10/2012 | |
Jareño Huerta Jaime | Consejero | 23/10/2012 | |
Jareño Huerta Jaime | Apoderado | 23/10/2012 | |
Perales Obenich Juan Luis | Consejero | 02/08/2012 |
ACTOS BORME DE PROMOCIONES LAWTON SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 23 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 23 (29/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-5-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 22 (02/03/2016)
CVE: BORME-A-2016-47-46
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 21 (23/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-211-46
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 106, S 8, H V 40186, I/A 20 (02/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-154-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-182-46
Capital Anterior: | 5.322.544,56 | Euros |
Disminución de capital | 240.404,00 | Euros |
Capital Actual: | 5.082.140,56 | Euros |
Porcentaje: | 4,52 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5141, L 2449, F 105, S 8, H V 40186, I/A 19 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-46