PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Carre Dels Furs, 17
Código Postal 46113
Municipio Moncada
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL
CIF B97852685
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 05/02/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Palau Poveda Jaime
Propietario CONSTRUCCIONES HERMANOS PALAU SL
VINCULACIONES DE PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CONSTRUCCIONES HERMANOS PALAU SL | Socio Unico | 07/08/2009 | 20/09/2013 |
Palau Poveda Jaime | Administrador Unico | 07/08/2009 | 20/09/2013 |
CENTRO DEPORTIVO IMPALA SPORT CLUB SL | Administrador Solidario | 28/04/2009 | 07/08/2009 |
Palau Poveda Jaime | Administrador Solidario | 28/04/2009 | 07/08/2009 |
Llacer Ferrer Vicente Garcia | Administrador Solidario | 28/04/2009 |
ACTOS BORME DE PROINVA GESTION INMOBILIARIA VALENCIANA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 154, S 8, H V 119517, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 154, S 8, H V 119517, I/A 7 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-46
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-192-46
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-173-46
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-226-46
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 6 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
- C/ DELS FURS 17 (MONCADA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8613, L 5901, F 153, S 8, H V 119517, I/A 5 (07/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-156-46