PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
Informe ejecutivo de PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERVEO SERVICIOS SA | Apoderado | 01/06/2018 | |
PREZERO JARDINERIA SL | Apoderado Mancomunado | 30/03/2009 |
VINCULACIONES DE PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
Empresa: PREZERO JARDINERIA SL
Apoderado Solidario
- Murga Santacruz Hugo
- Paez Fernandez Francisco
- Pucella Toppi Maria Carmen
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37093 , F 202, S 8, H M 662147, I/A 104 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Paez Fernandez Francisco
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 90, S 8, H M 657762, I/A 127 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Paez Fernandez Francisco
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 186, S 8, H M 263638, I/A 170 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Clavero Herrera Cristina
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Mozo Ernesto
- Lopez Soria Fidel
- Macho Muro Jorge
- Martin Medina Juan Carlos
- Martin Medina Juan Carlos
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Martinez Pardo Arsuaga Francisco Javier
- Moreno Esteban Monica
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Pocero Malaga David
- Sanchez Guijo Francisco-javier
- Tejada Biurrun Jorge
- Urquia Grande Salvador
- Urquia Grande Salvador
- Urquia Grande Salvador
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Blanco Jose Miguel
Apoderado Mancomunado
- Aliana Portugal Antonio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Bercena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cerezo Paredes Carlos
- Cerezo Paredes Carlos
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Diaz Rodriguez Jesus Zacarias
- Farrerons Ballus Montserrat
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Gloria
- Marin Garde Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Moreno Esteban Monica
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Paez Fernandez Francisco
- Parada Casaleiro Begoña
- Parada Casaleiro Begoña
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Maria Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Urquia Grande Salvador
- Urquia Grande Salvador
- Vicente Blanco Jose Miguel
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Albarran Romero Jose Maria
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Avila Romero Javier
- Barriocanal Garcia Carlos
- Bermejo Diaz Gustavo- Alberto
- Crespo Sanchez Pilar
- Cuesta Cerdeira Maria Teresa
- De Felipe Y Fernandez Luis Ignacio
- Esteban Rodriguez Francisco Javier
- Faidi Obiols Mazen
- Fayer Perez Paolo
- Florez Tella Cesar
- Fontana Pascual Alfonso Javier
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Gualda Suarez Julio Manuel
- Lopez Perez Jorge
- Maldonado Garrido Maria Angeles
- Marcos Espinosa Maria Carmen
- Marijuan Castro Ana Carolina
- Moya Melcon Javier
- Pascual Nuñez Carlos Francisco
- Quesada Vazquez Demelsa
- Rodriguez Estebaranz Daniel
- Sanchez Carrasco Maria Dolores
- Sierra Zapata Jose
- Tellez Rebollo Jose-luis
- Valiente Perez Gema
- Velasco Lerma Clara
Apoderado
- Avello Garelly Gonzalo
- Avila Lafuente Jose Manuel
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Cabellos De Francisco Sergio
- Castanedo Alvarez Marta
- Diaz Pascual Maria Del Pilar
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Gallardo Cubero Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Machado Maria Pilar
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Leguinagoicoa Garcia Gema
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Mendicute Gavela Belen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Nieto Mier Gonzalo
- Otero Vazquez Maria Elia
- Perez Moron Belinda
- Rivera Flores Sandra
- Ruiz De Almiron Megias Alejandro
- Sanchez Carrasco Maria Dolores
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Urquia Grande Salvador
- Vigo Oller Elisenda
- Yera Cuesta Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42192 , F 184, S 8, H M 104622, I/A 207 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Arroyo Araujo David
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Choithramani Becerra Pablo
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Ferras Valdevell Maria Elena
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Lafont Torio Juan
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Ramos Eva
- Moreno Esteban Monica
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Ramos Monge Monica
- Tejada Biurrun Jorge
- Tolon Benito Pedro
- Veramendi B Alejandro
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Mancomunado
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Berenguer Amat Anna
- Cerezo Paredes Carlos
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Farrerons Ballus Montserrat
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Garcia Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Lafuente Alvarez Antonia
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Ramos Eva
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Tolon Benito Pedro
- Vaca De Osma Ulacia Javier
- Vazquez Ruiz Andres
- Vazquez Ruiz Andres
- Vazquez Ruiz Andres
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Armengol Pastor Jordi
- Bacardit Bosch Marta
- Buldu Gil Gabriel
- Cabellos De Francisco Sergio
- Cera Guinovart Esther
- Garcia Gutierrez Enrique
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Igualada Fernandez Antonio
- Manterola Zarate Roberto
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Pedreño Belmonte Jose Pedro
- Plasencia Gordillo Carlos
- Rallego Alvarez Santiago
- Redondo Aranda Pablo
- Rolan Estevez Elda
- Valls Puig Joan
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 224, S 8, H VA 29521, I/A 14 (26/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-174-47
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Cañete Lopez Gonzalo
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Plasencia Gordillo Carlos
- Redondo Aranda Pablo
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Sabala Magriña Albert
- Vazquez Ruiz Andres
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Mancomunado
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Farrerons Ballus Montserrat
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Rodriguez San Juan Gonzalo
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Vazquez Ruiz Andres
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Armengol Pastor Jordi
- Bacardit Bosch Marta
- Buldu Gil Gabriel
- Cabellos De Francisco Sergio
- Cera Guinovart Esther
- Garcia Gutierrez Enrique
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Huelamo Ojeda Olga
- Igualada Fernandez Antonio
- Leon Garcia Ivan
- Manterola Zarate Roberto
- Martinez Zorriqueta Ricardo
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pastor Romero Cristobal
- Pedreño Belmonte Jose Pedro
- Rallego Alvarez Santiago
- Rivas Diaz Maria Luz
- Rodriguez Pedrero Jose Maria
- Rolan Estevez Elda
- Valls Puig Joan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41118 , F 46, S 8, H M 104622, I/A 186 (08/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-50-28
Empresa: CESPA GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Cañete Lopez Gonzalo
- Farrerons Ballus Montserrat
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Hontanilla Torres Bernardo Delfin
- Lopez Lopez Alberto
- Pasaro Rodriguez Emilio Fernando
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Plasencia Gordillo Carlos
- Pocero Malaga David
- Redondo Aranda Pablo
- Sabala Magriña Albert
- Tejedo Orts Jorge
- Vazquez Ruiz Andres
Apoderado Mancomunado
- Barcena Roji Iñigo
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Berenguer Amat Anna
- Bernardino Caro Franciso Manuel
- De Francisco Pelaez Manuel
- Farrerons Ballus Montserrat
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Hontanilla Torres Bernardo Delfin
- Lausin Ortega Pascual
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Zuasti Ernesto
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Monge Garcia Ana Carmen
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Prieto Campos Miguel
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Urquia Grande Salvador
- Vazquez Ruiz Andres
- Vazquez Ruiz Andres
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Alonso Garcia Fernando
- Armengol Pastor Jordi
- Bacardit Bosch Marta
- Buldu Gil Gabriel
- Cabellos De Francisco Sergio
- Castillo Viana Beatriz
- Cera Guinovart Esther
- Garcia Gutierrez Enrique
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Herranz Lominchar Berta
- Huelamo Ojeda Olga
- Igualada Fernandez Antonio
- Leon Garcia Ivan
- Lopez Alias Jose Manuel
- Manterola Zarate Roberto
- Martinez Zorriqueta Ricardo
- Nieto Martin Koldo
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pastor Romero Cristobal
- Pedreño Belmonte Jose Pedro
- Rallego Alvarez Santiago
- Rivas Diaz Maria Luz
- Rodriguez Pedrero Jose Maria
- Rolan Estevez Elda
- Santana Hernandez Lorenzo
- Valls Puig Joan
- Yera Cuesta Julio
Apoderado
- Bel Minguez Julio
- Capel Arnau Vanessa
- Cardenas Paiz Raul
- Carrasco Viejo Jose
- Farrerons Ballus Montserrat
- Farrerons Ballus Montserrat
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Gazquez Serrano Juan Antonio
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Llongarriu Pujol Narcis
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Rodriguez Martin Alejandro
- Rodriguez San Juan Gonzalo
- Rodriguez San Juan Gonzalo Maria
- Rojas Marin Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36695 , F 131, S 8, H M 657762, I/A 58 (05/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-49-28
Empresa: BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Armengol Pastor Jordi
- Bacardit Bosch Marta
- Beltran Garcia Echaniz Juan Ignacio
- Buldu Gil Gabriel
- Cabellos De Francisco Sergio
- Cera Guinovart Esther
- Choithramani Becerra Pablo
- Cordoba Fernandez Maria Jesus
- De La Fuente Sintes Rosa
- Farrerons Ballus Montserrat
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Forcada Castelltort Rosa Maria
- Garcia Gutierrez Enrique
- Gavira Ruiz Maria Del Valle
- Gimenez Garcia-courtoy Maria
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez Hermosilla Agustin
- Igualada Fernandez Antonio
- Lafont Torio Juan
- Lafuente Alvarez Antonia
- Lopez Berzal Laura
- Losada Hernandez Pedro Agustin
- Manterola Zarate Roberto
- Monge Garcia Ana Carmen
- Moreno Esteban Monica
- Muñoz Calero Garcia Isabel
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pascual Duran Maria Del Grau
- Pascual Oliva Luis Alberto
- Pedreño Belmonte Jose Pedro
- Rallego Alvarez Santiago
- Redondo Aranda Pablo
- Rolan Estevez Elda
- Tejada Biurrun Jorge
- Tejedo Orts Jorge
- Valls Puig Joan
- Vazquez Ruiz Andres
- Veramendi B Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1543 , F 168, S 8, H VA 9719, I/A 56 (25/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-43-47
Empresa: CESPA JARDINERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Aliana Portugal Antonio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Azcona Soria Eduardo
- Bel Minguez Julio
- Blanch Fontcuberta Maria Cinta
- Cabellos De Francisco Sergio
- Cañete Lopez Gonzalo
- Capel Arnau Vanessa
- Cardenas Paiz Raul Ignacio
- Docampo Seoane Manuel Andres
- Fernandez Toronjo Sebastian
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Gutierrez Enrique
- Gazquez Serrano Juan Antonio
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalo Blocona Alberto
- Iglesias De La Cueva Maria Luisa
- Igualada Fernandez Antonio
- Leon Garcia Ivan
- Llongarriu Pujol Narcis
- Lopez Alias Jose Manuel
- Martin Zorita Borja
- Mauri Orriols Xavier
- Menor Gomez Marcos
- Mora Lozano Carlos Manuel
- Moro Cantos Francisco Jesus
- Nieto Martin Koldo
- Ojeda Alvarez Ignacio
- Rivas Diaz Maria Luz
- Rodriguez Martin Alejandro
- Tejedo Orts Jorge
- Valls Puig Joan
- Vazquez Ruiz Andres
Apoderado Mancomunado
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Serra Frontera Jose Luis
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Bacardit Bosch Marta
- Bosch Coma Montserrat
- Buldu Gil Gabriel
- Calafat Gili Antonio
- Escalante Portillo Jaime
- Figal Fernandez Maria Carmen
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez Garcia Muñoz Santos
- Juan Rodriguez Francisco Jose
- Leguinagoicoa Garcia Gema
- Martinez Martinez Ariadna
- Martinez Sanchez Pedro-ramon
- Mateos Mora Juan Carmelo
- Mondejar Perez Jose Angel
- Montes Parra Buenaventura
- Ortiz Herrerias Donato
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pastor Romero Cristobal
- Pedroviejo Gutierrez Agustin
- Perez Castillo Jorge Alberto
- Sabala Magriña Albert
- Sanchez Gamero Rafael
- Yera Cuesta Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37093 , F 87, S 8, H M 662147, I/A 39 (05/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-7-28
Apoderado
- Aliana Portugal Antonio
- Aresti Ibarrola Ignacio
- Azcona Soria Eduardo
- Bacardit Bosch Marta
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Bel Minguez Julio
- Berenguer Amat Anna
- Blanch Fontcuberta Maria Cinta
- Bosch Coma Montserrat
- Buldu Gil Gabriel
- Cabellos De Francisco Sergio
- Calafat Gili Antonio
- Cañete Lopez Gonzalo
- Capel Arnau Vanessa
- Cardenas Paiz Raul Ignacio
- Docampo Seoane Manuel Andres
- Escalante Portillo Jaime
- Fernandez Lopez Jose Maria
- Fernandez Toronjo Sebastian
- Figal Fernandez Maria Carmen
- Garcia Galdon Jose Antonio
- Garcia Gutierrez Enrique
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gazquez Serrano Juan Antonio
- Gomez Cañada Buenaventura
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Garcia Muñoz Santos
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Gonzalez Valladares Juan Antonio
- Gonzalo Blocona Alberto
- Iglesias De La Cueva Maria Luisa
- Igualada Fernandez Antonio
- Juan Rodriguez Francisco Jose
- Leguinagoicoa Garcia Gema
- Leon Garcia Ivan
- Llongarriu Pujol Narcis
- Lopez Alias Jose Manuel
- Lopez Lopez Alberto
- Lopez Soria Fidel
- Marin Garde Maria Gloria
- Martin Zorita Borja
- Martinez Martinez Ariadna
- Martinez Sanchez Pedro-ramon
- Mateos Mora Juan Carmelo
- Mauri Orriols Xavier
- Menor Gomez Marcos
- Mondejar Perez Jose Angel
- Montes Parra Buenaventura
- Mora Lozano Carlos Manuel
- Moro Cantos Francisco Jesus
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Nieto Martin Koldo
- Ojeda Alvarez Ignacio
- Ortiz Herrerias Donato
- Paez Fernandez Francisco
- Pares Ral Ramon
- Pastor Romero Cristobal
- Pedroviejo Gutierrez Agustin
- Perez Castillo Jorge Alberto
- Ramos Monge Monica
- Rivas Diaz Maria Luz
- Rodriguez Martin Alejandro
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Sabala Magriña Albert
- Sanchez Gamero Rafael
- Serra Frontera Jose Luis
- Tejedo Orts Jorge
- Valls Puig Joan
- Vazquez Ruiz Andres
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
- Yera Cuesta Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36718 , F 78, S 8, H M 263638, I/A 94 (15/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-244-28
VER MAS ACTOS
Información de PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO
Mostramos los datos de PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PAEZ FERNANDEZ FRANCISCO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos