REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
Informe ejecutivo de REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
PREZERO JARDINERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 24/01/2024 | |
PREZERO ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 23/01/2024 | |
PREZERO ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 23/01/2024 | |
GRINEO GESTION CIRCULAR SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/06/2023 | |
PREZERO BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS SL | Apoderado Solidario | 21/01/2022 | |
RECICLUM RECICLAJE Y VALORIZACION DE RESIDUOS SL | Administrador Mancomunado | 18/01/2022 | |
RECICLUM RECICLAJE Y VALORIZACION DE RESIDUOS SL | Apoderado Solidario | 18/01/2022 |
VINCULACIONES DE REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
Empresa: PREZERO JARDINERIA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37093 , F 202, S 8, H M 662147, I/A 104 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO JARDINERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Revuelta Oria Diego Jose
Apoderado Mancomunado
- Aldasoro Biencinto Angel
- Alvarez Iglesias Carlos
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Caballero Lagru Pablo
- Caballero Lagru Pablo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37093 , F 198, S 8, H M 662147, I/A 102 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Paez Fernandez Francisco
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 90, S 8, H M 657762, I/A 127 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Revuelta Oria Diego Jose
Apoderado Mancomunado
- Aldasoro Biencinto Angel
- Alvarez Iglesias Carlos
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Caballero Lagru Pablo
- Caballero Lagru Pablo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45708 , F 86, S 8, H M 657762, I/A 125 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-22-28
Empresa: PREZERO ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Paez Fernandez Francisco
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 186, S 8, H M 263638, I/A 170 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: PREZERO ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Aldasoro Biencinto Angel
- Alvarez Iglesias Carlos
- Alvarez Iglesias Carlos
- Barcena Roji Iñigo Joaquin
- Berenguer Amat Anna
- Caballero Lagru Pablo
- Caballero Lagru Pablo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Cañete Lopez Gonzalo
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Garcia Lopez Alfredo Javier
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez De Canales Moyano Fernando Juan
- Gonzalez Rodriguez Maria Beatriz
- Marin Garde Maria Gloria
- Muntaner Pedrosa Alberto Jose
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Navarro Reverter Garcia German Antonio
- Ramos Monge Monica
- Ramos Monge Monica
- Revuelta Oria Diego Jose
- Rodriguez Villar Inmaculada
- Vicente Moreno Joaquin
- Vigo Oller Elisenda
Apoderado Solidario
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45784 , F 182, S 8, H M 263638, I/A 168 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-21-28
Empresa: GRINEO GESTION CIRCULAR SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1377 , F 94, S 8, H LE 28131, I/A 2 (15/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-116-24
Empresa: BIOTRAN GESTION DE RESIDUOS SL
Apoderado Solidario
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1609 , F 1, S 8, H VA 9719, I/A 75 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-19-47
Apoderado Solidario
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1600 , F 197, S 8, H VA 29521, I/A 22 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-47
Administrador Mancomunado
- Revuelta Oria Diego Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1591 , F 225, S 8, H VA 29521, I/A 15 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-47
VER MAS ACTOS
Información de REVUELTA ORIA DIEGO JOSE
Mostramos los datos de REVUELTA ORIA DIEGO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de REVUELTA ORIA DIEGO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos