PADILLA MOLINA DULCE BELEN
Informe ejecutivo de PADILLA MOLINA DULCE BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE PADILLA MOLINA DULCE BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCUZCUZ VILLA SL | Apoderado Solidario | 20/04/2017 |
VINCULACIONES DE PADILLA MOLINA DULCE BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PADILLA MOLINA DULCE BELEN
Empresa: HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Liquidador
- Padilla Molina Dulce Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Apoderado Solidario
- Ortega Vitoria Elisabeth
- Padilla Molina Dulce Belen
- Padilla Molina Maria
- Ruiz Martinez Juan De Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Empresa: HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Apoderado Solidario
- Ortega Vitoria Elisabeth
- Padilla Molina Dulce Belen
- Padilla Molina Maria
- Ruiz Martinez Juan De Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 103, S 8, H MA143961, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-29
Empresa: ALCUZCUZ VILLA SL
Apoderado Solidario
- Kharchenko Oleg
- Padilla Molina Dulce Belen
- Padilla Molina Maria
- Ruiz Martinez Juan Dios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5592, L 4499, F 61, S 8, H MA138155, I/A 2 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-84-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SLP
Apoderado Solidario
Apoderado
- Gutierrez Mata Lucia Lucrecia
- Jose Dominguez Mirella
- Ortega Miron Alicia
- Padilla Molina Dulce Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501, L 1414, F 34, S 8, H MA 40994, I/A 10 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
Información de PADILLA MOLINA DULCE BELEN
Mostramos los datos de PADILLA MOLINA DULCE BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PADILLA MOLINA DULCE BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos