HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cmno de Camojan, 7
Código Postal 29602
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Mapa Ver Mapa
Razón Social HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
CIF B93600153
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 16/02/2018
Órgano Administración Administrador único
Propietario Hsb Trading Ltd
VINCULACIONES DE HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bagerdjian Haig Aram Shahen | Administrador Unico | 06/03/2018 | 20/10/2021 |
Hsb Trading Ltd | Socio Unico | 06/03/2018 | 20/10/2021 |
Hsb Trading Ltd | Socio único | 20/10/2021 | |
Ortega Vitoria Elisabeth | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 20/10/2021 |
Padilla Molina Dulce Belen | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 20/10/2021 |
Padilla Molina Dulce Belen | Liquidador | 20/10/2021 | 20/10/2021 |
Padilla Molina Maria | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 20/10/2021 |
Ruiz Martinez Juan De Dios | Apoderado Solidario | 10/05/2019 | 20/10/2021 |
ACTOS BORME DE HSB BARCELONA PERFECT PARKING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 105, S 8, H MA143961, I/A 5 (20/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-29
Capital Anterior: | 2.063.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 2.060.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 99,85 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 104, S 8, H MA143961, I/A 4 (17/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-29
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5º. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 104, S 8, H MA143961, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29
Capital Anterior: | 3.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 2.060.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 2.063.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 68.666,67 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 104, S 8, H MA143961, I/A 3 (19/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 103, S 8, H MA143961, I/A 2 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-94-29
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5706, L 4613, F 102, S 8, H MA143961, I/A 1 (06/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-53-29