O. EGUREN ASESORES SLP - EXTINGUIDA
Municipio Marbella
Provincia Málaga
Razón Social O. EGUREN ASESORES SLP
CIF B92120799
Actividad Actividades jurídicas
Nombres Anteriores
- O. EGUREN ASESORES SL
VINCULACIONES DE O. EGUREN ASESORES SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE O. EGUREN ASESORES SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Eguren Fernandez Odon | Soc.Prof. | 11/02/2010 | 13/08/2013 |
Eguren Fernandez Oscar | Soc.Prof. | 13/08/2013 | |
Eguren Fernandez Oscar | Administrador Unico | 13/08/2013 | |
Eguren Fernandez Oscar | Apoderado Solidario | 13/08/2013 | |
Gutierrez Mata Lucia Lucrecia | Socio | 11/02/2010 | 13/08/2013 |
Gutierrez Mata Lucia Lucrecia | Apoderado Solidario | 13/08/2013 | |
Gutierrez Mata Lucia Lucrecia | Apoderado | 13/08/2013 | |
Jose Dominguez Mirella | Apoderado | 13/08/2013 | |
Ortega Miron Alicia | Apoderado | 13/08/2013 | |
Padilla Molina Dulce Belen | Apoderado | 13/08/2013 |
ACTOS BORME DE O. EGUREN ASESORES SLP
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6077, L 4984, F 48, S 8, H MA 54854, I/A 9 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-106-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 8 (14/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-205-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 7 (25/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
- Otras modificaciones estatutarias: 9. Organización y de la administración de la sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 6 (28/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-232-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 216, S 8, H MA 54854, I/A 5 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Empresa: O. EGUREN ASESORES SL
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3001, L 1914, F 215, S 8, H MA 54854, I/A 4 (23/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-123-29
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501, L 1414, F 34, S 8, H MA 40994, I/A 10 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29
- Escision
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2501, L 1414, F 34, S 8, H MA 40994, I/A 10 (13/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-160-29