PACHON LOPEZ SEBASTIAN
Informe ejecutivo de PACHON LOPEZ SEBASTIAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE PACHON LOPEZ SEBASTIAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado | 14/03/2022 | |
MANANTIAL VILAMICO SLL | Apoderado Solidario | 02/03/2020 | |
MANANTIAL VILAMICO SLL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/03/2020 |
VINCULACIONES DE PACHON LOPEZ SEBASTIAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PACHON LOPEZ SEBASTIAN
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 45 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 44 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Solidario
- Cano Aguado David
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 138, S 8, H M 323862, I/A 50 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado
- Bercedo Frances Gregorio
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 138, S 8, H M 323862, I/A 52 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Pachon Lopez Sebastian
- Pinto Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 212, S 8, H M 765204, I/A 38 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Solidario
- Gomez Serra Vera Maria
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 212, S 8, H M 765204, I/A 37 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Solidario
- De Larrazabal Pintado Paloma
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 212, S 8, H M 765204, I/A 36 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Solidario
- Benito Ibañez Dolores
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 212, S 8, H M 765204, I/A 35 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Solidario
- Pachon Lopez Sebastian
- Perdigon Viñuela Antonio Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 211, S 8, H M 765204, I/A 34 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-25-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Pachon Lopez Sebastian
- Pinto Garcia Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 207, S 8, H M 765204, I/A 27 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-28
VER MAS ACTOS
Información de PACHON LOPEZ SEBASTIAN
Mostramos los datos de PACHON LOPEZ SEBASTIAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PACHON LOPEZ SEBASTIAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos