BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
Informe ejecutivo de BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 16
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANANTIAL GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2024 | |
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2024 | |
MANANTIAL GESTION SL | Representante | 22/04/2024 | |
MANANTIAL INTEGRA SL | Representante | 15/02/2024 | |
MANANTIAL GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2023 |
VINCULACIONES DE BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Frates Garcia Francisco
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 47 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 46 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 44 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Frates Garcia Francisco
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 323862, I/A 58 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Representante
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 214, S 8, H M 765204, I/A 43 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Representante
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 139, S 8, H M 323862, I/A 55 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Gomez Serra Vera Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 213, S 8, H M 765204, I/A 41 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Martinez Perez Susana
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 213, S 8, H M 765204, I/A 40 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Lopez Sanz Adrian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 212, S 8, H M 765204, I/A 39 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
Apoderado
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 138, S 8, H M 323862, I/A 51 (30/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
VER MAS ACTOS
Información de BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA
Mostramos los datos de BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BIURRUN SAINZ DE ROZAS ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos