PALLARES NEILA JAVIER
Informe ejecutivo de PALLARES NEILA JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE PALLARES NEILA JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANANTIAL GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2024 | |
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado | 09/07/2024 | |
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado | 25/08/2023 | |
MANANTIAL GESTION SL | Apoderado | 25/08/2023 | |
MANANTIAL VILAMICO SLL | Apoderado Mancomunado | 16/08/2023 | |
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2023 | |
MANANTIAL GESTION SL | Apoderado Mancomunado | 08/08/2023 |
VINCULACIONES DE PALLARES NEILA JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE PALLARES NEILA JAVIER
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Frates Garcia Francisco
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 765204, I/A 47 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Frates Garcia Francisco
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 323862, I/A 58 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 209, S 8, H M 765204, I/A 30 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 135, S 8, H M 323862, I/A 47 (25/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-167-28
Empresa: MANANTIAL VILAMICO SLL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Pallares Neila Javier
- Sainz De Rozas Elena Biurrun
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1793, L 1354, F 94, S 8, H CS 42337, I/A 4 (16/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-160-12
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 133, S 8, H M 323862, I/A 44 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Empresa: MANANTIAL GESTION SL
Apoderado Mancomunado
- Bercedo Frances Gregorio
- Biurrun Sainz De Rozas Elena
- Pallares Neila Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43313 , F 207, S 8, H M 765204, I/A 28 (08/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-155-28
Información de PALLARES NEILA JAVIER
Mostramos los datos de PALLARES NEILA JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de PALLARES NEILA JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos