CANO AGUADO DAVID
Informe ejecutivo de CANO AGUADO DAVID
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CANO AGUADO DAVID
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MANANTIAL INTEGRA SL | Apoderado Solidario | 22/12/2021 | 29/01/2024 |
ENDARO HOSTELERIA SL | Socio Unico | 07/04/2010 | 30/01/2013 |
ENDARO HOSTELERIA SL | Administrador Unico | 07/04/2010 | 30/01/2013 |
ENDARO HOSTELERIA SL | Liquidador | 30/01/2013 | 30/01/2013 |
VINCULACIONES DE CANO AGUADO DAVID
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CANO AGUADO DAVID
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Solidario
- Cano Aguado David
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 138, S 8, H M 323862, I/A 50 (29/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-26-28
Empresa: MANANTIAL INTEGRA SL
Apoderado Solidario
- Cano Aguado David
- Pachon Lopez Sebastian
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40303 , F 131, S 8, H M 323862, I/A 40 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-28
Empresa: ENDARO HOSTELERIA SL
Liquidador
- Cano Aguado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 11, S 8, H M 496922, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: ENDARO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Cano Aguado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 11, S 8, H M 496922, I/A 2 (30/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-26-28
Empresa: ENDARO HOSTELERIA SL
Administrador Unico
- Cano Aguado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 10, S 8, H M 496922, I/A 1 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: ENDARO HOSTELERIA SL
Socio Único
- Cano Aguado David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27574 , F 10, S 8, H M 496922, I/A 1 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Información de CANO AGUADO DAVID
Mostramos los datos de CANO AGUADO DAVID que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CANO AGUADO DAVID, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos