OSES BORES FERNANDO
Informe ejecutivo de OSES BORES FERNANDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE OSES BORES FERNANDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUDARROZ SL | Consejero Delegado Solidario | 23/12/2022 | |
BUDARROZ SL | Consejero | 23/12/2022 | |
BUDARROZ SL | Presidente | 23/12/2022 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Consejero | 11/11/2020 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Consejero | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE OSES BORES FERNANDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OSES BORES FERNANDO
Empresa: BUDARROZ SL
Consejero Delegado Solidario
- Oses Bores Fernando
Consejero
- Bores Abadal Alberto
- Bores Abadal Maria Antonia
- Bores Canovas Sergi
- Bores Saladich Monica
- Oses Bores Fernando
Presidente
- Oses Bores Fernando
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 56, S 8, H B 588459, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 35 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 34 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Información de OSES BORES FERNANDO
Mostramos los datos de OSES BORES FERNANDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OSES BORES FERNANDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos