ORTIZ LAURO ALBA
Informe ejecutivo de ORTIZ LAURO ALBA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 7
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE ORTIZ LAURO ALBA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APEX SOFTWARE SOLUTIONS SL | Apoderado Solidario | 02/07/2024 | |
CYBER NINJA SL | Apoderado Solidario | 01/07/2024 | |
ORIGINAL DENIM SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 28/09/2023 | |
INFORCONTA SA | Administrador Unico | 11/07/2023 | |
BUDARROZ SL | Secretario No Consejero | 23/12/2022 | |
INFORCONTA SA | Apoderado Solidario | 15/07/2022 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Secretario No Consejero | 11/11/2020 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Secretario No Consejero | 15/01/2020 | |
PYLONES CREADOR DE OBJETOS SL | Apoderado Solidario | 15/11/2018 | |
INFORCONTA SA | Apoderado | 01/04/2010 |
VINCULACIONES DE ORTIZ LAURO ALBA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTIZ LAURO ALBA
Empresa: CYBER NINJA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617684, I/A 2 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: APEX SOFTWARE SOLUTIONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 617622, I/A 2 (02/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-131-08
Empresa: ORIGINAL DENIM SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41019 , F 168, S 8, H B 361003, I/A 12 (28/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-191-08
Empresa: INFORCONTA SA
Administrador Unico
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22948 , F 223, S 8, H B 45620, I/A 28 (11/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-136-08
Empresa: BUDARROZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 56, S 8, H B 588459, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: INFORCONTA SA
Apoderado Solidario
- Gerard Vuitel
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22948 , F 222, S 8, H B 45620, I/A 27 (15/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-140-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 35 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 34 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Empresa: PYLONES CREADOR DE OBJETOS SL
Apoderado Solidario
- Gerard Vuitel
- Nihel Mouloua
- Ortiz Lauro Alba
- Perot Rojas Victor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44608 , F 111, S 8, H B 461042, I/A 4 (15/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Empresa: INFORCONTA SA
Apoderado
- Ortiz Lauro Alba
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22948 , F 220, S 8, H B 45620, I/A 21 (01/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-70-08
Información de ORTIZ LAURO ALBA
Mostramos los datos de ORTIZ LAURO ALBA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTIZ LAURO ALBA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos