BORES ABADAL MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de BORES ABADAL MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE BORES ABADAL MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BUDARROZ SL | Consejero | 23/12/2022 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Consejero | 11/11/2020 | |
ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA | Consejero | 15/01/2020 |
VINCULACIONES DE BORES ABADAL MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BORES ABADAL MARIA ANTONIA
Empresa: BUDARROZ SL
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Bores Abadal Alberto
- Bores Abadal Maria Antonia
- Bores Canovas Sergi
- Bores Saladich Monica
- Oses Bores Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48568 , F 56, S 8, H B 588459, I/A 1 (23/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
- Bores Abadal Alberto
- Bores Abadal Maria Antonia
- Bores Canovas Sergi
- Bores Saladich Monica
- Oses Bores Carlos
- Oses Bores Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 35 (11/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-223-08
Empresa: ARROZALES Y GANADERIA DEL DELTA SA
Consejero
- Bores Abadal Alberto
- Bores Abadal Maria Antonia
- Bores Saladich Guillermo
- Bores Saladich Monica
- Oses Bores Carlos
- Oses Bores Fernando
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39915 , F 31, S 8, H B 356624, I/A 34 (15/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-08
Información de BORES ABADAL MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de BORES ABADAL MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BORES ABADAL MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos