ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
Informe ejecutivo de ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERAMICADIRECTA SL | Apoderado | 04/10/2023 | |
ASESORIA ORTEGA SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
Empresa: CERAMICADIRECTA SL
Apoderado
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1910, L 1470, F 111, S 8, H CS 47030, I/A 2 (04/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-195-12
Empresa: GRANADA PROPIEDADES SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 217, S 8, H GR 19834, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: GRANADA PROPIEDADES SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 217, S 8, H GR 19834, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: ASESORIA ORTEGA ALPUJARRA SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 223, S 8, H GR 22251, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: ASESORIA ORTEGA ALPUJARRA SL
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 223, S 8, H GR 22251, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: INVERSIONES ALPUJARRA SL
Liquidador
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 42, S 8, H GR 6210, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: INVERSIONES ALPUJARRA SL
Administrador Unico
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 589 , F 42, S 8, H GR 6210, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: INVERSIONES PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 7, S 8, H GR 16763, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-18
Empresa: ASESORIA RAMON LUIS ORTEGA SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 60, S 8, H GR 724, I/A 2 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-18
Empresa: ASESORIA RAMON LUIS ORTEGA SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 60, S 8, H GR 724, I/A 2 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-18
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS
Mostramos los datos de ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA SANCHEZ RAMON LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos