ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
Informe ejecutivo de ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESUNION GRANADA SL | Apoderado | 14/05/2019 | |
JARAMUZA SL | Apoderado Solidario | 13/11/2014 | |
EVENTOS ALPUJARRA SL | Administrador Solidario | 04/07/2012 | |
ASESORIA ORTEGA SL | Administrador Solidario | 06/10/2011 |
VINCULACIONES DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
Empresa: GRANADA PROPIEDADES SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 217, S 8, H GR 19834, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: GRANADA PROPIEDADES SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 217, S 8, H GR 19834, I/A 3 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: ASESORIA ORTEGA ALPUJARRA SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 223, S 8, H GR 22251, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: ASESORIA ORTEGA ALPUJARRA SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sachez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1044 , F 223, S 8, H GR 22251, I/A 2 (18/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-18
Empresa: INVERSIONES PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 7, S 8, H GR 16763, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-18
Empresa: ASESORIA RAMON LUIS ORTEGA SL
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 60, S 8, H GR 724, I/A 2 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-18
Empresa: ASESORIA RAMON LUIS ORTEGA SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 376 , F 60, S 8, H GR 724, I/A 2 (18/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-206-18
Empresa: GR WASH PREMIUM SL
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 210, S 8, H GR 39843, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-18
Empresa: ASESUNION GRANADA SL
Apoderado
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 33, S 8, H GR 53031, I/A 2 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-18
Empresa: GR WASH PREMIUM SL
Administrador Unico
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 209, S 8, H GR 39843, I/A 3 (05/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-195-18
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES
Mostramos los datos de ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA FERNANDEZ MARIA VIRTUDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos