ORTEGA ORTEGA PABLO
Informe ejecutivo de ORTEGA ORTEGA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA ORTEGA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INVERSIONES PROFESIONALES SL | Administrador Unico | 28/11/2019 | |
GR WASH PREMIUM SL | Administrador Unico | 16/10/2019 | |
ASESUNION GRANADA SL | Administrador Unico | 26/04/2019 | |
EVENTOS ALPUJARRA SL | Administrador Solidario | 04/07/2012 | |
ASESORIA ORTEGA SL | Administrador Solidario | 16/04/2012 |
VINCULACIONES DE ORTEGA ORTEGA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA ORTEGA PABLO
Empresa: INVERSIONES PROFESIONALES SL
Administrador Unico
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 7, S 8, H GR 16763, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-18
Empresa: INVERSIONES PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 7, S 8, H GR 16763, I/A 4 (28/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-234-18
Empresa: GR WASH PREMIUM SL
Administrador Unico
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1424 , F 210, S 8, H GR 39843, I/A 4 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-18
Empresa: CONSULTORS UNITS 2013 SL
Liquidador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 79, S 8, H GR 43273, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-18
Empresa: CONSULTORS UNITS 2013 SL
Administrador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Liquidador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 79, S 8, H GR 43273, I/A 2 (16/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-205-18
Empresa: ASESUNION GRANADA SL
Administrador Unico
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1698 , F 33, S 8, H GR 53031, I/A 1 (26/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-84-18
Empresa: CONSULTORS UNITS 2013 SL
Administrador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
- Ortega Sanchez Ramon Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1495 , F 79, S 8, H GR 43273, I/A 1 (10/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-112-18
Empresa: EVENTOS ALPUJARRA SL
Administrador Solidario
- Ortega Fernandez Maria Virtudes
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1462 , F 24, S 8, H GR 41577, I/A 1 (04/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-18
Empresa: INVERSIONES PROFESIONALES SL
Administrador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 906 , F 7, S 8, H GR 16763, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-18
Empresa: ASESORIA ORTEGA SL
Administrador Solidario
- Ortega Ortega Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 777 , F 224, S 8, H GR 12054, I/A 3 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-78-18
Información de ORTEGA ORTEGA PABLO
Mostramos los datos de ORTEGA ORTEGA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA ORTEGA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos