ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
Informe ejecutivo de ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES ORTAGUI SA | Apoderado Mancomunado | 12/08/2016 | |
FAMORT XXI SL | Secretario | 25/11/2014 | |
FAMORT XXI SL | Consejero Delegado | 25/11/2014 | |
FAMORT XXI SL | Consejero | 25/11/2014 |
VINCULACIONES DE ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
Empresa: PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Liquidador
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Empresa: PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Administrador Unico
- Ortega Remirez Francisco-javier
Liquidador
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Empresa: TRANSPORTES ORTAGUI SA
Apoderado Mancomunado
- Andueza Velez De Mendizabal Patxi Xabier
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1329 , F 10, S 8, H SS 6542, I/A 38 (12/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-158-20
Empresa: TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
Apoderado Solidario
- Ortega Frac Lorena
- Ortega Remirez Francisco-javier
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 10 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-20
Empresa: FAMORT XXI SL
Consejero Delegado
- Ortega Remirez Francisco-javier
Consejero
- Echeveste Lanz Mercedes
- Ortega Echeveste Francisco-javier
- Ortega Frac Lorena
- Ortega Remirez Francisco-javier
Presidente
Secretario
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2126 , F 195, S 8, H SS 24571, I/A 5 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-20
Empresa: PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Administrador Unico
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 47, S 8, H SS 33508, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Empresa: PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Socio Único
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 47, S 8, H SS 33508, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Empresa: TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
Apoderado Solidario
- Ortega Frac Lorena
- Ortega Remirez Francisco-javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 147, S 8, H SS 14651, I/A 7 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-20
Información de ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER
Mostramos los datos de ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA REMIREZ FRANCISCO-JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos