PUENTE DE HIERRO GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Humboldt, 2
Código Postal 20014
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social PUENTE DE HIERRO GESTION SL
CIF B75045500
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades de las sociedades holding
Fecha de Constitución 15/04/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ortega Remirez Francisco-javier
VINCULACIONES DE PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Remirez Francisco-javier | Liquidador | 26/12/2022 | 26/12/2022 |
Ortega Remirez Francisco-javier | Socio Unico | 10/05/2011 | 26/12/2022 |
Ortega Remirez Francisco-javier | Administrador Unico | 10/05/2011 | 26/12/2022 |
ACTOS BORME DE PUENTE DE HIERRO GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 50, S 8, H SS 33508, I/A 2 (26/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 47, S 8, H SS 33508, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 47, S 8, H SS 33508, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20
Dirección:C/ HUMBOLDT Nº2, 1ºB. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:15/04/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:A) LA ADQUISICION POR CUALQUIER TITULO, COMPRA- VENTA, CESION, INVERSION, TENENCIA, DISFRUTE, ADMINISTRACION, GESTION Y NEGOCIACION DE TODA CLASE DE VALORES MOBILIARIOS, CREDITOS Y DERECHOS, ACCIONES Y PARTICIPACIONES SOCIALES, ETC.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2517 , F 47, S 8, H SS 33508, I/A 1 (10/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-20