TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL - EXTINGUIDA
Dirección social ZONA PORTUARIA DE LEZO.
Código Postal 20110
Municipio Pasaia
Provincia Gipuzkoa
Razón Social TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
CIF B20632915
Capital Social 0.0 Euros
Actividad Transporte de mercancías por carretera
Propietario FAMORT XXI SL
VINCULACIONES DE TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
FAMORT XXI SL | Socio Unico | 21/04/2021 | 10/10/2023 |
FAMORT XXI SL | Socio único | 10/10/2023 | |
FAMORT XXI SL | Administrador Unico | 10/10/2023 | |
Ortega Echeveste Angel-luis | Apoderado | 25/11/2014 | |
Ortega Frac Lorena | Apoderado Solidario | 01/06/2009 | 25/11/2014 |
Ortega Remirez Francisco-javier | Apoderado Solidario | 01/06/2009 | 25/11/2014 |
ACTOS BORME DE TRANSPORTES F. JAVIER ORTEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 13 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 13 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
Administrador Unico
Socio único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 13 (10/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-205-20
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 12 (21/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-81-20
- ZONA PORTUARIA DE LEZO. (PASAIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 11 (31/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-112-20
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 221, S 8, H SS 14651, I/A 10 (25/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-230-20
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-225-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-236-20
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2009-246-20
Capital Anterior: | 3.010,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.010,00 | Euros |
Capital Actual: | 0,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1706 , F 148, S 8, H SS 14651, I/A 8 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-20