ORTEGA COLLADO SANTOS
Informe ejecutivo de ORTEGA COLLADO SANTOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE ORTEGA COLLADO SANTOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ODALLOC SA | Consejero Delegado Solidario | 26/02/2015 | |
ODALLOC SA | Presidente | 26/02/2015 | |
ODALLOC SA | Consejero | 26/02/2015 | |
ODALLOC SA | Apoderado | 27/06/2013 |
VINCULACIONES DE ORTEGA COLLADO SANTOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA COLLADO SANTOS
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Presidente
- Ortega Collado Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 91, S 8, H M 63517, I/A 36 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Collado Santos
- Ortega Collado Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 209, S 8, H M 126567, I/A 23 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: CONOTAINER SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 206, S 8, H M 126567, I/A 20 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado Solidario
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Presidente
- Ortega Collado Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 90, S 8, H M 63517, I/A 33 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Ortega Collado Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 90, S 8, H M 63517, I/A 33 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: CONOTAINER SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 202, S 8, H M 126567, I/A 12 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: ODALLOC SA
Apoderado
- Ortega Collado Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 50, S 8, H M 63517, I/A 31 (27/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-125-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado
- Ortega Collado Santos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 199, S 8, H M 126567, I/A 8 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
- Ortega Collado Santos
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 49, S 8, H M 63517, I/A 30 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Información de ORTEGA COLLADO SANTOS
Mostramos los datos de ORTEGA COLLADO SANTOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA COLLADO SANTOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos