ORTEGA VALDES EVA
Informe ejecutivo de ORTEGA VALDES EVA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE ORTEGA VALDES EVA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA VALDES EVA
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 91, S 8, H M 63517, I/A 36 (25/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-231-28
Empresa: CONOTAINER SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 206, S 8, H M 126567, I/A 20 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 90, S 8, H M 63517, I/A 33 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Valdes Eva
- SHOTAVE SA
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31106 , F 90, S 8, H M 63517, I/A 33 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-28
Empresa: CONOTAINER SL
Administrador Mancomunado
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Collado Santos
- Ortega Valdes Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 202, S 8, H M 126567, I/A 12 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: CONOTAINER SL
Administrador Unico
- Ortega Valdes Eva
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 202, S 8, H M 126567, I/A 12 (28/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-24-28
Empresa: ODALLOC SA
Consejero Delegado
Consejero
- Hernandez Peña Asseneth Catalina
- Ortega Valdes Eva
- SHOTAVE SA
Presidente
Representante
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3714 , F 49, S 8, H M 63517, I/A 30 (21/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-43-28
Información de ORTEGA VALDES EVA
Mostramos los datos de ORTEGA VALDES EVA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA VALDES EVA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos