MARTIN AYLAGAS MARGARITA
Informe ejecutivo de MARTIN AYLAGAS MARGARITA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
VINCULACIONES DE MARTIN AYLAGAS MARGARITA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN AYLAGAS MARGARITA
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Martin Aylagas Margarita
- Sanchez Moraga Miguel
Apoderado Mancomunado
- Martin Aylagas Margarita
- Sanchez Moraga Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 209, S 8, H M 126567, I/A 23 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado
- Martin Aylagas Margarita
- Ordas Mazarron Gemma
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 208, S 8, H M 126567, I/A 22 (22/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-230-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado Mancomunado
- Martin Aylagas Margarita
- Sanchez Moraga Miguel
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 205, S 8, H M 126567, I/A 18 (16/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-37-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Del Pozo Lopez Vicente
- Martin Aylagas Margarita
- Sanchez Moraga Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 204, S 8, H M 126567, I/A 16 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado
- Machado Guzman Maximo Jose
- Martin Aylagas Margarita
- Miro-granada Del Grado Francisco-jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 204, S 8, H M 126567, I/A 15 (24/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-165-28
Empresa: CONOTAINER SL
Apoderado
- Machado Guzman Maximo Jose
- Martin Aylagas Margarita
- Miro-granada Del Grado Francisco-jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7831 , F 203, S 8, H M 126567, I/A 14 (06/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-50-28
Información de MARTIN AYLAGAS MARGARITA
Mostramos los datos de MARTIN AYLAGAS MARGARITA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN AYLAGAS MARGARITA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos