ORTEGA CASTRO EDUARDO
Informe ejecutivo de ORTEGA CASTRO EDUARDO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 50
Empresas activas: 44
Cargos inactivos: 27
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE ORTEGA CASTRO EDUARDO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W GABER INVERSIONES IBERIA SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
INMOBILIARIA REALFEAN SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
ELEKIN ARTS SL | Apoderado | 24/07/2024 | |
777 SENSE SL | Representante | 12/04/2024 | |
TRESCA PARTNERS SL | Administrador Unico | 05/04/2024 | |
GLOBALPACK IBERIA SL | Apoderado Solidario | 07/03/2024 | |
SONAS BY TRESCA GROUP SL | Representante | 13/02/2024 | |
PLETTENBERG BAY SL | Apoderado | 16/10/2023 | |
THREE KEYS GROUP SL | Administrador Unico | 18/09/2023 | |
TRESCA SPACE SL | Administrador Unico | 18/09/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE ORTEGA CASTRO EDUARDO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORTEGA CASTRO EDUARDO
Empresa: W GABER INVERSIONES IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 688714, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: INMOBILIARIA REALFEAN SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824282, I/A 2 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: ELEKIN ARTS SL
Apoderado
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821976, I/A 2 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: NOUMENO IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44183 , F 63, S 8, H M 779080, I/A 4 (22/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-83-28
Empresa: 777 SENSE SL
Administrador Unico
Representante
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46772 , F 109, S 8, H M 821005, I/A 1 (12/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-77-28
Empresa: TRESCA PARTNERS SL
Administrador Unico
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45461 , F 94, S 8, H M 799663, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: TRESCA PARTNERS SL
Administrador Solidario
- Martin Anes Fernando
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45461 , F 94, S 8, H M 799663, I/A 2 (05/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-72-28
Empresa: GLOBALPACK IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46228 , F 133, S 8, H M 812059, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: SONAS BY TRESCA GROUP SL
Administrador Unico
Representante
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45989 , F 90, S 8, H M 808077, I/A 1 (13/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-36-28
Empresa: GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL
Apoderado
- Aguileta Pardo Teresa
- Martin Anes Fernando
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
VER MAS ACTOS
Información de ORTEGA CASTRO EDUARDO
Mostramos los datos de ORTEGA CASTRO EDUARDO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORTEGA CASTRO EDUARDO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos