MERCEDES MARTIN RIMON
Informe ejecutivo de MERCEDES MARTIN RIMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE MERCEDES MARTIN RIMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
W GABER INVERSIONES IBERIA SL | Apoderado Solidario | 29/08/2024 | |
INMOBILIARIA REALFEAN SL | Apoderado Solidario | 31/07/2024 | |
ELEKIN ARTS SL | Apoderado | 24/07/2024 | |
GLOBALPACK IBERIA SL | Apoderado Solidario | 07/03/2024 | |
PLETTENBERG BAY SL | Apoderado | 16/10/2023 |
VINCULACIONES DE MERCEDES MARTIN RIMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MERCEDES MARTIN RIMON
Empresa: W GABER INVERSIONES IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 688714, I/A 4 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: INMOBILIARIA REALFEAN SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 824282, I/A 2 (31/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-151-28
Empresa: ELEKIN ARTS SL
Apoderado
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 821976, I/A 2 (24/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-147-28
Empresa: GLOBALPACK IBERIA SL
Apoderado Solidario
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46228 , F 133, S 8, H M 812059, I/A 2 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-28
Empresa: PLETTENBERG BAY SL
Apoderado
- Amado Monroy David
- Martin Anes Fernando
- Mason Valeria Alejandra
- Mercedes Martin Rimon
- Ortega Castro Eduardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45482 , F 143, S 8, H M 800005, I/A 2 (16/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-28
Información de MERCEDES MARTIN RIMON
Mostramos los datos de MERCEDES MARTIN RIMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MERCEDES MARTIN RIMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos