GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Principe de Vergara, 13
Código Postal 28001
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 26/04/2022
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguileta Pardo Teresa | Apoderado | 01/12/2022 | 25/01/2024 |
Martin Anes Fernando | Apoderado | 29/06/2022 | 25/01/2024 |
Ortega Castro Eduardo | Apoderado | 29/06/2022 | 25/01/2024 |
Ortega Padilla Victor Hugo | Administrador Unico | 29/06/2022 | 25/01/2024 |
Ortega Padilla Victor Hugo | Liquidador | 25/01/2024 | 25/01/2024 |
Ortega Padilla Victor Hugo | Socio Unico | 29/06/2022 | 01/12/2022 |
ACTOS BORME DE GRUPO EUROMEX HOME & DESIGN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 5 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 41, S 8, H M 772689, I/A 4 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 39, S 8, H M 772689, I/A 3 (01/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-234-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 38, S 8, H M 772689, I/A 2 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 36, S 8, H M 772689, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43784 , F 36, S 8, H M 772689, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28