ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
Informe ejecutivo de ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MAYMER&CRIS SL | Consejero | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
MAYMER&CRIS SL | Secretario | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
PORTALET DE INVERSIONES SICAV | Consejero | 29/06/2015 | 11/08/2017 |
VINCULACIONES DE ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
Empresa: MAYMER&CRIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Lopez Maria Angeles
- Orive Viela Maria Cristina
- Orive Viela Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Orive Viela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Empresa: MAYMER&CRIS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marin Lopez Maria Angeles
- Orive Viela Maria Cristina
- Orive Viela Maria Mercedes
Presidente
Secretario
- Orive Viela Maria Mercedes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 219, S 8, H BU 17198, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-09
Empresa: PORTALET DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Orive Camara Mercedes
- Orive Viela Maria Cristina
- Orive Viela Maria Mercedes
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 216, S 8, H M 296336, I/A 27 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Empresa: PORTALET DE INVERSIONES SICAV
Consejero
- Orive Viela Maria Cristina
- Orive Viela Maria Mercedes
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17286 , F 83, S 8, H M 296336, I/A 23 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Información de ORIVE VIELA MARIA MERCEDES
Mostramos los datos de ORIVE VIELA MARIA MERCEDES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORIVE VIELA MARIA MERCEDES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos