MAYMER&CRIS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Colon, 18
Código Postal 09200
Municipio Miranda de Ebro
Provincia Burgos
Mapa Ver Mapa
Razón Social MAYMER&CRIS SL
CIF B09589755
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 17/11/2017
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MAYMER&CRIS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MAYMER&CRIS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Marin Lopez Maria Angeles | Presidente | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
Marin Lopez Maria Angeles | Consejero | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
Orive Viela Maria Cristina | Consejero Delegado | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
Orive Viela Maria Cristina | Consejero | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
Orive Viela Maria Cristina | Liquidador Unico | 21/01/2022 | 21/01/2022 |
Orive Viela Maria Mercedes | Consejero | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
Orive Viela Maria Mercedes | Secretario | 19/12/2017 | 21/01/2022 |
ACTOS BORME DE MAYMER&CRIS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 221, S 8, H BU 17198, I/A 2 (21/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-09
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 219, S 8, H BU 17198, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-09
Dirección:C/ COLON 18 BAJO (MIRANDA DE EBRO)
Comienzo de operaciones:17/11/17
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercialización Importación, exportación, diseño, fabricación, intermediación y venta on-line, de artículos textiles y complementos para la moda de señora y caballero y venta on-line. La fabricación, comercio, venta on-line, de todo tipo de productos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 737, L 528, F 219, S 8, H BU 17198, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-244-09