PORTALET DE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social PORTALET DE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE PORTALET DE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE PORTALET DE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SA | Entidad Gestora | 11/08/2017 | |
CECABANK SA | EntidDeposit | 12/12/2012 | 11/08/2017 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 19/07/2010 | 11/08/2017 |
Garcia Bragado Maria Jose | Vicesecretario No Consejero | 11/08/2017 | |
Orive Camara Mercedes | Consejero | 12/07/2011 | 11/08/2017 |
Orive Viela Maria Cristina | Presidente | 29/06/2015 | 11/08/2017 |
Orive Viela Maria Cristina | Consejero | 29/06/2015 | 11/08/2017 |
Orive Viela Maria Mercedes | Consejero | 29/06/2015 | 11/08/2017 |
Sanz Sanz Natalia | Secretario | 11/08/2017 | |
Gonzalez Lopez Emilio | Consejero | 15/06/2012 | 29/06/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE PORTALET DE INVERSIONES SICAV
- Depósito de libros
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 216, S 8, H M 296336, I/A 27 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 216, S 8, H M 296336, I/A 27 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
- CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES, DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 DEL VIGENTE REGLAMENTO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 216, S 8, H M 296336, I/A 26M (30/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-129-28
- Inserción en la página web de la sociedad CAIXABANK ASSET MANAGEMENT SGIIC SAI, entidad gestora de la SICAV absorbida y del Fondo absorbente, del proyecto común de fusión relativo a la fusión por absorción entre CAIXABANK GESTION 50 FI (Absorbente) y XOXOTE CARTERA 2005 SICAV SA, PORTALET DE INVERSIONES SICAV SA y EL HAYADAL SICAV SA (absorbidas)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17286 , F 78, S 8, H M 296336, I/A 12M (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-28
- Otras modificaciones estatutarias: 13. Regimen sobre convocatoria, constitucion, asistencia, representacion y celebracion de la Junta.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 215, S 8, H M 296336, I/A 26 (03/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-30-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 215, S 8, H M 296336, I/A 25 (21/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31719 , F 215, S 8, H M 296336, I/A 24 (08/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-136-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17286 , F 83, S 8, H M 296336, I/A 23 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17286 , F 83, S 8, H M 296336, I/A 23 (29/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-127-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17286 , F 83, S 8, H M 296336, I/A 22 (12/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-159-28