ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
Informe ejecutivo de ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
OPTIMAL ALTERNATIVE INVESTMENTS SGIIC SA | Apoderado | 12/05/2015 | |
CITISPAIN SA | Apoderado | 02/01/2012 | |
SANTANDER AM HOLDING SL | Apoderado | 19/10/2009 | |
SANTANDER PRIVATE BANKING GESTION SA SOCIEDAD GESTORA DE INSTITUCIONES DE INVERSION COLECTIVA | Apoderado Mancomunado Solidario | 05/08/2009 | |
SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado | 27/02/2009 | |
SANTANDER PENSIONES SA EGFP | Apoderado | 13/02/2009 |
VINCULACIONES DE ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Nuñez Rafael
- Buendia Muñoz Maria Luisa
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
- Garcia Bello Carlos
- Hott Castañeda Guillermo
- Lorenzo Martin Maria Jose
- Manchado Alberto
- Mazarredo Pamplo Javier
- Mercado Garcia Jose
- Morales Antonio
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Ramos Dolores
- Reynes Amadeo
- Riol Paramio Ricardo
- Robles Hernandez Carlos
- Saenz-diez Rojas Teresa
- Salazar Llombart Esteban
- Ybarra Castaño Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31263 , F 77, S 8, H M 416976, I/A 25 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: CITIBANK ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Arveschoug Genova Erik Juan
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Benito Ortiz Jose Manuel
- Carbonero Aguilar Jose
- Colmenarejo Martin Maria Luisa
- Delgado Trejo Marcos Luis
- Denhof John Michael
- Diaz Castillo Aurelio
- Fernandez Garcia Jesus
- Fernandez Garcia Jesus
- Galvan Lopez Victoria Eugenia
- Garcia Cruz Maria Luisa
- Gomez Ruiz De Muniain Guillermo
- Gomez Ruiz De Muniain Guillermo
- Gonzalez Mateo Jose Manuel
- Guzman Acha Javier
- Hope Andres Julieta Alexandra
- Jaca Oarbeascoa Jose Ignacio
- Llorens Colongues Monica
- Mijangos Garcia Luis Maria
- Mijangos Garcia Luis Maria
- Mijangos Garcia Luis Maria
- Montoya Guillen Nerea
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Redon Sanchez Joaquin
- Riego Suarez Justo
- Riego Suarez Justo
- Riego Suarez Justo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23587 , F 206, S 8, H M 15092, I/A 2346 (02/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-9-28
Empresa: SANTANDER AM HOLDING SL
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Lorenzo Martin Maria Jose
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Robles Hernandez Carlos
- Rodriguez Sanchez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25465 , F 165, S 8, H M 202065, I/A 40 (19/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-208-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Robles Hernandez Carlos
- Willems Gutierrez Georgina
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20139 , F 66, S 8, H M 40774, I/A 80 (05/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-154-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 115, S 8, H M 67304, I/A 137 (27/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-28
Empresa: SANTANDER PENSIONES SA EGFP
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado
- Fuster Canto Antonio
- Garcia De La Rasilla Pineda Rafael
- Moran De Paz Iñigo
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Robles Hernandez Carlos
- Rodriguez Sanchez Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13232 , F 191, S 8, H M 39693, I/A 104 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28
Información de ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO
Mostramos los datos de ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de ORDOÑEZ ILLANA EMILIO PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos