EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
Informe ejecutivo de EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
URBANIZACIONES DEPORTIVAS SA | Consejero | 08/06/2021 |
VINCULACIONES DE EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
Empresa: URBANIZACIONES DEPORTIVAS SA
Consejero
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
- Guell Malet Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 750 , F 56, S 8, H S 12686, I/A 6 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-119-39
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Alvarez Nuñez Rafael
- Buendia Muñoz Maria Luisa
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
- Garcia Bello Carlos
- Hott Castañeda Guillermo
- Lorenzo Martin Maria Jose
- Manchado Alberto
- Mazarredo Pamplo Javier
- Mercado Garcia Jose
- Morales Antonio
- Ordoñez Illana Emilio Pablo
- Ramos Dolores
- Reynes Amadeo
- Riol Paramio Ricardo
- Robles Hernandez Carlos
- Saenz-diez Rojas Teresa
- Salazar Llombart Esteban
- Ybarra Castaño Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31263 , F 77, S 8, H M 416976, I/A 25 (12/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-94-28
Empresa: SANTANDER CARTERAS SA SGC
Apoderado
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
- Garcia Porras Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 164, S 8, H M 99930, I/A 75 (01/08/2013)
CVE: BORME-A-2013-150-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20139 , F 211, S 8, H M 40774, I/A 94 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-217-28
Empresa: SANTANDER PENSIONES SA EGFP
Apoderado
- De Juan Echavarri Antonio
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28175 , F 209, S 8, H M 39693, I/A 126 (15/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-121-28
Empresa: SANTANDER ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado
- Eyries Garcia De Vinuesa Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24480 , F 127, S 8, H M 67304, I/A 157 (09/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-75-28
Información de EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA
Mostramos los datos de EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de EYRIES GARCIA DE VINUESA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos