SANTANDER CARTERAS SA SGC - EXTINGUIDA
Municipio Boadilla del Monte
Provincia Madrid
Razón Social SANTANDER CARTERAS SA SGC
CIF A78874666
Actividad Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Riol Paramio Ricardo
Propietario BANCO SANTANDER SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE SANTANDER CARTERAS SA SGC
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE SANTANDER CARTERAS SA SGC
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANCO SANTANDER SA | Socio Unico | 12/02/2014 | 27/01/2016 |
De La Mora Mata Casto | Consejero | 16/04/2012 | 27/01/2016 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 28/07/2011 | 27/01/2016 |
Diaz Nuñez Carlos | Consejero | 19/05/2014 | 27/01/2016 |
GESBAN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS GLOBALES SL | Apoderado | 11/05/2011 | 27/01/2016 |
Mas Ciordia Pedro | Apoderado | 11/08/2014 | 27/01/2016 |
Primo De Rivera Y Urquijo Miguel | Consejero | 16/04/2012 | 27/01/2016 |
Ridaura Rodriguez Alberto | Consejero | 11/12/2015 | 27/01/2016 |
Riol Paramio Ricardo | Presidente | 16/04/2012 | 27/01/2016 |
Riol Paramio Ricardo | Consejero Delegado | 16/04/2012 | 27/01/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE SANTANDER CARTERAS SA SGC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 166, S 8, H M 99930, I/A 84 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
- CANCELADOS TODOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD DE ESTA HOJA, AL HABER SIDO ABSORBIDA POR LA DENOMINADA "BANCO SANTANDER SA", INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE SANTANDER
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 166, S 8, H M 99930, I/A 84 (27/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-25-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 166, S 8, H M 99930, I/A 83 (11/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 165, S 8, H M 99930, I/A 82 (17/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-246-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 165, S 8, H M 99930, I/A 81 (11/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-156-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 165, S 8, H M 99930, I/A 80 (19/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
- SOCIEDAD ABSORBENTE "BANCO SANTANDER SA", SOCIEDAD ABSORBIDA "SANTANDER CARTERAS SA SGC"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6123 , F 81, S 8, H M 99930, I/A 15M (04/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-73-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 165, S 8, H M 99930, I/A 79 (24/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-63-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 164, S 8, H M 99930, I/A 78 (12/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-35-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28327 , F 164, S 8, H M 99930, I/A 77 (18/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-246-28