OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
Informe ejecutivo de OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES OLAIZOLA SL | Secretario | 31/12/2012 | |
INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES OLAIZOLA SL | Consejero | 31/12/2012 | |
INMOBILIARIA CONSTRUCCIONES OLAIZOLA SL | Liquidador Solidario | 31/12/2012 | 31/12/2012 |
ENEKOITZ SL | Administrador Solidario | 27/03/2009 | |
PLAZA-BERRI SL | Administrador Solidario | 13/03/2009 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
Liquidador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Consejero Delegado
Consejero
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Presidente
Secretario
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Empresa: ENEKOITZ SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 101, S 8, H SS 15335, I/A 4 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-20
Empresa: PLAZA-BERRI SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 64, S 8, H SS 15839, I/A 4 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20
Información de OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER
Mostramos los datos de OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA ZUBILLAGA XABIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos