OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
Informe ejecutivo de OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENEKOITZ SL | Administrador Solidario | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
Empresa: PLAZA-BERRI SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 65, S 8, H SS 15839, I/A 6 (29/12/2021)
CVE: BORME-A-2022-8-20
Liquidador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Consejero Delegado
Consejero
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Empresa: ENEKOITZ SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 101, S 8, H SS 15335, I/A 4 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-20
Empresa: PLAZA-BERRI SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 64, S 8, H SS 15839, I/A 4 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20
Información de OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA
Mostramos los datos de OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA ZUBILLAGA GORKA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos