OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
Informe ejecutivo de OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ENEKOITZ SL | Administrador Solidario | 27/03/2009 |
VINCULACIONES DE OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
Liquidador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Consejero Delegado
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
Consejero
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
- Olaizola Zubillaga Jon
- Olaizola Zubillaga Xabier
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1347 , F 200, S 8, H SS 6938, I/A 22 (31/12/2012)
CVE: BORME-A-2013-6-20
Empresa: ENEKOITZ SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1731 , F 101, S 8, H SS 15335, I/A 4 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-66-20
Empresa: PLAZA-BERRI SL
Administrador Solidario
- Olaizola Zubillaga Ainhoa
- Olaizola Zubillaga Gorka
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1751 , F 64, S 8, H SS 15839, I/A 4 (13/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-57-20
Información de OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA
Mostramos los datos de OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OLAIZOLA ZUBILLAGA AINHOA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos