OKSANA PASHENKO
Informe ejecutivo de OKSANA PASHENKO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE OKSANA PASHENKO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTARNE ENGINYERS SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2020 | 06/08/2024 |
CASTARNE ENGINYERS SL | Administrador Mancomunado | 30/04/2009 | 06/04/2016 |
CASTARNE ENGINYERS SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2016 | 06/04/2016 |
VINCULACIONES DE OKSANA PASHENKO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE OKSANA PASHENKO
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Oksana Pashenko
- Ventosa Puyane Josep Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sierra Aitor
- Oksana Pashenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 1 N (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-08
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Oksana Pashenko
- Ventosa Puyane Josep Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sierra Aitor
- Oksana Pashenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 102, S 8, H B 382288, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de OKSANA PASHENKO
Mostramos los datos de OKSANA PASHENKO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de OKSANA PASHENKO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos