VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
Informe ejecutivo de VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASTARNE ENGINYERS SL | Administrador Mancomunado | 13/01/2020 | 06/08/2024 |
CASTARNE ENGINYERS SL | Administrador Mancomunado | 06/04/2016 | 06/08/2024 |
VINCULACIONES DE VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Oksana Pashenko
- Ventosa Puyane Josep Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 3 (13/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-12-08
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Oksana Pashenko
- Ventosa Puyane Josep Antoni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 2 (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-72-08
Información de VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI
Mostramos los datos de VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de VENTOSA PUYANE JOSEP ANTONI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos