MARTIN SIERRA AITOR
Informe ejecutivo de MARTIN SIERRA AITOR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE MARTIN SIERRA AITOR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESPAI CREIXER JUNTS SL | Administrador Unico | 12/02/2020 | |
RIBE SIERRA SL | Administrador Unico | 24/04/2019 | |
ADVANCED AIR MOBILITY SL | Administrador Unico | 09/04/2019 | |
NEXT GENERATION AIRPORT SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 09/08/2018 | |
AVIATION PASIPHAE SL | Apoderado Solidario | 07/04/2017 | |
AVIATION PASIPHAE SL | Secretario | 06/04/2017 | |
AVIATION PASIPHAE SL | Consejero | 06/04/2017 | |
ITOR MARTIN SL | Administrador Unico | 07/08/2015 |
VINCULACIONES DE MARTIN SIERRA AITOR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE MARTIN SIERRA AITOR
Empresa: ESPAI CREIXER JUNTS SL
Administrador Unico
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47244 , F 157, S 8, H B 545895, I/A 1 (12/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-34-08
Empresa: RIBE SIERRA SL
Administrador Unico
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46862 , F 80, S 8, H B 533445, I/A 1 (24/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-83-08
Empresa: ADVANCED AIR MOBILITY SL
Administrador Unico
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46845 , F 200, S 8, H B 532833, I/A 1 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-08
Empresa: NEXT GENERATION AIRPORT SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46530 , F 125, S 8, H B 522964, I/A 1 (09/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-158-08
Empresa: AVIATION PASIPHAE SL
Apoderado Solidario
- Martin Sierra Aitor
- Pique Camps Josep
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 84, S 8, H M 643867, I/A 2 (07/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: AVIATION PASIPHAE SL
Consejero Delegado
Consejero
- Marti Batera Carlos
- Martin Sierra Aitor
- Pique Camps Josep
- Poncet Oliver Martin Frank
Presidente
Secretario
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35837 , F 82, S 8, H M 643867, I/A 1 (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-75-28
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sierra Aitor
- Oksana Pashenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 104, S 8, H B 382288, I/A 1 N (06/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-08
Empresa: ITOR MARTIN SL
Administrador Unico
- Martin Sierra Aitor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44954 , F 31, S 8, H B 472367, I/A 1 (07/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-154-08
Empresa: CASTARNE ENGINYERS SL
Administrador Mancomunado
- Martin Sierra Aitor
- Oksana Pashenko
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41194 , F 102, S 8, H B 382288, I/A 1 (30/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-90-08
Información de MARTIN SIERRA AITOR
Mostramos los datos de MARTIN SIERRA AITOR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de MARTIN SIERRA AITOR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos