NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GREENLIFE FITNESS SL | Socio Unico | 23/11/2023 | |
GREENLIFE FITNESS SL | Administrador Unico | 23/11/2023 | |
NUALTRUCK SL | Apoderado | 21/11/2013 |
VINCULACIONES DE NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
Empresa: GREENLIFE FITNESS SL
Administrador Unico
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46014 , F 100, S 8, H M 808531, I/A 1 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: GREENLIFE FITNESS SL
Socio Único
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46014 , F 100, S 8, H M 808531, I/A 1 (23/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-228-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Liquidador
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Administrador Unico
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Administrador Unico
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Tito Rosario
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Socio Único
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Empresa: M&N GESTION DE OCIO SL
Administrador Solidario
- Martin Garcia Tito Rosario
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 110, S 8, H M 580804, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Empresa: NUALTRUCK SL
Apoderado
- Nuñez Perez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9696, L 6978, F 138, S 8, H V 156226, I/A 3 (21/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-228-46
Empresa: OCEAN TRUCK SL
Administrador Solidario
- Bernal Guillem Juan Jose
- Nuñez Perez Jose Antonio
- Peñarrubia Castillo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9122, L 6406, F 204, S 8, H V 136867, I/A 3 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
VER MAS ACTOS
Información de NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NUÑEZ PEREZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos