BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
Informe ejecutivo de BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PETIT TRANS SL | Administrador Solidario | 21/02/2019 |
VINCULACIONES DE BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
Empresa: PETIT TRANS SL
Administrador Solidario
- Bernal Guillem Juan Jose
- Poveda Estrems Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6091, L 3397, F 42, S 8, H V 60596, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Empresa: PETIT TRANS SL
Administrador Mancomunado
- Bernal Guillem Juan Jose
- Poveda Estrems Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6091, L 3397, F 42, S 8, H V 60596, I/A 5 (21/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-41-46
Empresa: OCEAN TRUCK SL
Administrador Solidario
- Bernal Guillem Juan Jose
- Nuñez Perez Jose Antonio
- Peñarrubia Castillo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9122, L 6406, F 204, S 8, H V 136867, I/A 3 (13/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-46
Empresa: OCEAN TRUCK SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9122, L 6406, F 202, S 8, H V 136867, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-46
Información de BERNAL GUILLEM JUAN JOSE
Mostramos los datos de BERNAL GUILLEM JUAN JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL GUILLEM JUAN JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos