M&N GESTION DE OCIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Luxemburgo, 1
Código Postal 28880
Municipio Meco
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social M&N GESTION DE OCIO SL
CIF B86998713
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Restaurantes y puestos de comidas
Fecha de Constitución 25/04/2014
Órgano Administración Administrador único
Propietario Nuñez Perez Jose Antonio
VINCULACIONES DE M&N GESTION DE OCIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE M&N GESTION DE OCIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Nuñez Perez Jose Antonio | Socio Unico | 30/01/2015 | 08/02/2016 |
Nuñez Perez Jose Antonio | Administrador Unico | 30/01/2015 | 08/02/2016 |
Nuñez Perez Jose Antonio | Liquidador | 08/02/2016 | 08/02/2016 |
Martin Garcia Tito Rosario | Administrador Solidario | 20/05/2014 | 30/01/2015 |
Nuñez Perez Jose Antonio | Administrador Solidario | 20/05/2014 | 30/01/2015 |
ACTOS BORME DE M&N GESTION DE OCIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 112, S 8, H M 580804, I/A 3 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-32-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 111, S 8, H M 580804, I/A 2 (30/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-27-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 110, S 8, H M 580804, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28
Dirección:C/ LUXEMBURGO, 1 (MECO)
Comienzo de operaciones:25/04/14
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Restaurantes y puestos de comidas, que se corresponde con su actividad principal CNAE 5610, prestando servicios de restauración, hostelería y catering
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32269 , F 110, S 8, H M 580804, I/A 1 (20/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-98-28