NOTARPIETRO VITTORIO
Informe ejecutivo de NOTARPIETRO VITTORIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE NOTARPIETRO VITTORIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado | 14/09/2020 | 07/09/2022 |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado | 25/03/2011 | 22/07/2011 |
NATUZZI IBERICA SA | Consejero | 09/12/2009 | 22/07/2011 |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2009 | 24/02/2011 |
VINCULACIONES DE NOTARPIETRO VITTORIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NOTARPIETRO VITTORIO
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Notarpietro Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42968 , F 13, S 8, H M 200658, I/A 48 (07/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-176-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Cacciapaglia Giuseppe
- Notarpietro Vittorio
- Scaramuzzo Marilena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 223, S 8, H M 200658, I/A 44 (14/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-183-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Cavallo Cosimo
- Manetti Simone
- Notarpietro Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Consejero
- Notarpietro Vittorio
- Vito Stano Giuseppe
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Cavallo Cosimo
- Manetti Simone
- Notarpietro Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 212, S 8, H M 200658, I/A 32 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cossimo
- Notarpietro Vittorio
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 211, S 8, H M 200658, I/A 31 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cossimo
- Notarpietro Vittorio
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Consejero
- Notarpietro Vittorio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 210, S 8, H M 200658, I/A 27 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Información de NOTARPIETRO VITTORIO
Mostramos los datos de NOTARPIETRO VITTORIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NOTARPIETRO VITTORIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos