CAVALLO COSSIMO
Informe ejecutivo de CAVALLO COSSIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAVALLO COSSIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATUZZI IBERICA SA | Consejero | 22/07/2011 | 21/05/2012 |
NATUZZI IBERICA SA | Presidente | 22/07/2011 | |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 09/12/2009 | 24/02/2011 |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 24/12/2008 | 09/12/2009 |
VINCULACIONES DE CAVALLO COSSIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAVALLO COSSIMO
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Consejero
- Cavallo Cossimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 215, S 8, H M 200658, I/A 34 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Consejero
- Cavallo Cossimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Consejero
Presidente
- Cavallo Cossimo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cossimo
- Notarpietro Vittorio
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 211, S 8, H M 200658, I/A 31 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cossimo
- Notarpietro Vittorio
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 210, S 8, H M 200658, I/A 27 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Cavallo Cossimo
- Domingo Balta Mariano
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 210, S 8, H M 200658, I/A 27 (09/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-241-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Cavallo Cossimo
- Domingo Balta Mariano
- Nuñez Nuñez David
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 207, S 8, H M 200658, I/A 23 (24/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-4-28
Información de CAVALLO COSSIMO
Mostramos los datos de CAVALLO COSSIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAVALLO COSSIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos