CAVALLO COSIMO
Informe ejecutivo de CAVALLO COSIMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAVALLO COSIMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/07/2011 | 21/05/2012 |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado | 25/03/2011 | 22/07/2011 |
NATUZZI IBERICA SA | Apoderado Mancomunado | 24/02/2011 | 25/03/2011 |
VINCULACIONES DE CAVALLO COSIMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAVALLO COSIMO
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cosimo
- Hughes Simon
- Manetti Simone
- Riva Angelo
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 215, S 8, H M 200658, I/A 34 (21/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-103-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavallo Cosimo
- Hughes Simon
- Manetti Simone
- Riva Angelo
- Ventura Luca
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Cavallo Cosimo
- Manetti Simone
- Notarpietro Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 213, S 8, H M 200658, I/A 33 (22/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-149-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado
- Cavallo Cosimo
- Manetti Simone
- Notarpietro Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 212, S 8, H M 200658, I/A 32 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Cavallo Cosimo
- Fuentes De La Fuente Maria Elena
- Notarprieto Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 212, S 8, H M 200658, I/A 32 (25/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-67-28
Empresa: NATUZZI IBERICA SA
Apoderado Mancomunado
- Cavallo Cosimo
- Fuentes De La Fuente Maria Elena
- Notarprieto Vittorio
- Ventura Luca
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16662 , F 211, S 8, H M 200658, I/A 31 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-46-28
Información de CAVALLO COSIMO
Mostramos los datos de CAVALLO COSIMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAVALLO COSIMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos