NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
Informe ejecutivo de NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VITALICIO TORRE CERDA SL | Apoderado | 08/04/2015 | |
HERMES SL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y GENERALES | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2015 |
VINCULACIONES DE NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
- Bravo Vidal Juan
- De Mendoza Fernandez Diego
- Gallego Tortosa David
- Nieto Conesa Victor Guillermo
- Ortega Ruiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44047 , F 115, S 8, H M 54202, I/A 1628 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: GENERALI REAL ESTATE SPA
Apoderado
- De Mendoza Fernandez Diego
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29885 , F 126, S 8, H M 537795, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Empresa: VITALICIO TORRE CERDA SL
Apoderado
- Cañete Corchero Angela
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 145, S 8, H M 506983, I/A 9 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10745 , F 202, S 8, H M 6858, I/A 373 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 126, S 8, H M 54202, I/A 1395 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: GENERALI REAL ESTATE SPA
Apoderado
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29885 , F 124, S 8, H M 537795, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Información de NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO
Mostramos los datos de NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de NIETO CONESA VICTOR GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos