DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
Informe ejecutivo de DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 29/09/2014 | 23/10/2023 |
GENERALI ESPAÑA SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado Mancomunado Solidario | 20/12/2010 | 23/10/2023 |
GENERALI REAL ESTATE SPA | Apoderado | 31/07/2012 | 30/07/2018 |
HERMES SL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y GENERALES | Apoderado Mancomunado Solidario | 31/03/2015 | 20/06/2018 |
VITALICIO TORRE CERDA SL | Apoderado | 08/04/2015 | 06/06/2018 |
HERMES SL DE SERVICIOS INMOBILIARIOS Y GENERALES | Apoderado | 24/03/2015 |
VINCULACIONES DE DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
- Bravo Vidal Juan
- De Mendoza Fernandez Diego
- Gallego Tortosa David
- Nieto Conesa Victor Guillermo
- Ortega Ruiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44047 , F 115, S 8, H M 54202, I/A 1628 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: GENERALI REAL ESTATE SPA
Apoderado
- De Mendoza Fernandez Diego
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29885 , F 126, S 8, H M 537795, I/A 3 (30/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-150-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Mendoza Fernandez Diego
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10745 , F 215, S 8, H M 6858, I/A 387 (20/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-122-28
Empresa: VITALICIO TORRE CERDA SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- De Mendoza Fernandez Diego
- Vidal Arean Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33320 , F 91, S 8, H M 506983, I/A 22 (06/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-113-28
Empresa: VITALICIO TORRE CERDA SL
Apoderado
- Cañete Corchero Angela
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28142 , F 145, S 8, H M 506983, I/A 9 (08/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10745 , F 202, S 8, H M 6858, I/A 373 (31/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-67-28
Apoderado Mancomunado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10745 , F 197, S 8, H M 6858, I/A 368 (24/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-62-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32359 , F 126, S 8, H M 54202, I/A 1395 (29/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-191-28
Empresa: GENERALI REAL ESTATE SPA
Apoderado
- Cañete Corchero Angela Maria
- De Mendoza Fernandez Diego
- Garcia Zazo Jesus
- Nieto Conesa Victor Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29885 , F 124, S 8, H M 537795, I/A 2 (31/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-152-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- De Mendoza Fernandez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28181 , F 19, S 8, H M 54202, I/A 1216 (20/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-249-28
Información de DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO
Mostramos los datos de DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de DE MENDOZA FERNANDEZ DIEGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos