BERNAL COELLO GONZALO JOSE
Informe ejecutivo de BERNAL COELLO GONZALO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE BERNAL COELLO GONZALO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GLASSDRIVE ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 27/02/2020 | |
REPAIR AND GO ESPAÑA SL | Apoderado | 10/02/2020 | |
SAINT-GOBAIN GLASSDRIVE SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/02/2020 |
VINCULACIONES DE BERNAL COELLO GONZALO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE BERNAL COELLO GONZALO JOSE
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
- Bravo Vidal Juan
- De Mendoza Fernandez Diego
- Gallego Tortosa David
- Nieto Conesa Victor Guillermo
- Ortega Ruiz Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44047 , F 115, S 8, H M 54202, I/A 1628 (23/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-207-28
Empresa: GLASSDRIVE ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38037 , F 65, S 8, H M 444778, I/A 70 (27/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-45-28
Empresa: REPAIR AND GO ESPAÑA SL
Apoderado
- Bernal Coello Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38002 , F 12, S 8, H M 399677, I/A 32 (10/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-32-28
Empresa: SAINT-GOBAIN GLASSDRIVE SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37829 , F 22, S 8, H M 348346, I/A 34 (03/02/2020)
CVE: BORME-A-2020-27-28
Apoderado Mancomunado Solidario
- Bernal Coello Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32629 , F 203, S 8, H M 54202, I/A 1442 (13/11/2015)
CVE: BORME-A-2015-223-28
Información de BERNAL COELLO GONZALO JOSE
Mostramos los datos de BERNAL COELLO GONZALO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de BERNAL COELLO GONZALO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos